ymddiriedolwyr JAIN ASSOCIATION OF UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 273285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashish Jain | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Pranav Jain | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Harinder Paul Jain | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Hitesh Rayani | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|||||
Priti Jain | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Nikita Jain | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Usha Jain | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Geetika Jain | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Sarita Jain | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Arun Kalraiya | Ymddiriedolwr | 07 March 2021 |
|
|
||||
Manoj Jain | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
SUBAHU SHAH | Ymddiriedolwr | 01 April 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.