Dogfen lywodraethu CONCORDIA SINGERS
Rhif yr elusen: 273333
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08 OCTOBER 1970 AS AMENDED 26 JUNE 1976, 26 NOVEMBER 1987, 9 OCTOBER 2003, 6 MAY 2004 AND 25TH SEPTEMBER 2008.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE SOCIETY SHALL BE TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.