Hanes ariannol West Wight Sports and Community Centre Trust Ltd
Rhif yr elusen: 273334
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £753.19k | £895.93k | £792.89k | £973.60k | £959.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £789.60k | £862.45k | £740.06k | £858.51k | £973.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £152.64k | £296.35k | £160.54k | £25.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138.29k | £231.72k | £495.95k | £335.80k | £199.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £124.00k | £131.72k | £56.94k | £78.81k | £94.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £489.78k | £531.36k | £239.84k | £558.88k | £661.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13k | £1.13k | £173 | £100 | £4.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £714.15k | £786.15k | £721.59k | £817.30k | £941.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.45k | £76.30k | £18.47k | £41.21k | £32.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.00k | £6.38k | £5.98k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.40k | £6.75k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.