ymddiriedolwyr MAY HILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 273371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON JOHN TYRRELL | Cadeirydd | 20 March 2015 |
|
|
||||
Joanne Marie Burston | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Piers David Freeman | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Duncan Foot | Ymddiriedolwr | 31 August 2018 |
|
|
||||
Hannah Loebl | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
David Nutter | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Anne Dodson | Ymddiriedolwr | 20 March 2015 |
|
|
||||
ROGER JAMES COX | Ymddiriedolwr | 20 March 2015 |
|
|||||
MR ROB GUEST | Ymddiriedolwr | 20 March 2015 |
|
|||||
TESSA KEMP | Ymddiriedolwr | 20 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.