ymddiriedolwyr THE BARNET CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 273403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelagh Cohen | Cadeirydd | 17 January 2018 |
|
|
||||
James Andrew Crawford | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Thomson | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
James Edward Nelhams | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
Josephine Margaret Nelhams | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
MICHAEL BENAIM | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|||||
MARGARET IRENE KIRK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARILYN ANNE LEHMANN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.