Hanes ariannol I O U LIMITED
Rhif yr elusen: 273527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £512.96k | £374.21k | £297.32k | £431.98k | £381.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £493.97k | £415.31k | £314.78k | £483.42k | £381.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.00k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £205.10k | £189.20k | £200.90k | £254.40k | £35.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £189.39k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £323.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £484.22k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.75k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.95k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.