Dogfen lywodraethu IBEX
Rhif yr elusen: 273551
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 MARCH 1977 AS AMENDED 10 JANUARY 2001, 12 MARCH 2002, 3 DECEMBER 2008 AND 10 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION THROUGH ORGANISATIONS DEALING WITH THE TRAINING OR EMPLOYMENT OF PEOPLE IN THEIR DAILY WORK IN HAMPSHIRE AND DORSET, AND IN FURTHERANCE, BUT NOT OTHERWISE, OF THE ABOVE OBJECT TO ENDEAVOUR TO INCREASE THE UNDERSTANDING OF THE WORLD OF WORK IN THE CHURCHES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HAMPSHIRE AND DORSET
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.