ymddiriedolwyr GLOUCESTERSHIRE ENGINEERING TRAINING LIMITED
Rhif yr elusen: 273571
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Oliver Marley | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Dr Jonathan Farrington | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Helen Ruth Gardiner | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||
Robert Grey | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Simon Neil Biggs | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Ian Henderson | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
Arren Kinder | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
ANTHONY POWELL | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
TRISTRAM JAMES WILLIAM SOUTHGATE | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
JILL BREARLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.