ymddiriedolwyr CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH THE UNAFFILIATED CONGREGATIONAL CHURCHES
Rhif yr elusen: 273854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Perry | Cadeirydd | 01 November 2018 |
|
|
||||
Kevin Davies | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Paul Walker | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
James Andrew Lyon | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Mike Valentine | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
David Mark Tucker | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Dr DIGBY LAWSON JAMES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REVD C J DAMP | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.