Hanes ariannol THE M D AND S CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 273992
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.43m | £760.41k | £734.13k | £543.61k | £645.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £803.66k | £334.44k | £687.68k | £739.99k | £946.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.19m | £468.26k | £425.76k | £243.88k | £362.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £237.78k | £292.15k | £308.37k | £299.73k | £283.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £703.63k | £227.63k | £554.41k | £647.64k | £802.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £100.04k | £106.81k | £133.27k | £92.35k | £143.88k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.32k | £4.92k | £5.28k | £8.08k | £5.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £698.82k | £218.20k | £542.68k | £633.61k | £796.19k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £100.04k | £106.81k | £133.27k | £92.35k | £143.88k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.