Hanes ariannol PEOPLE'S TRUST FOR ENDANGERED SPECIES
Rhif yr elusen: 274206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.17m | £1.25m | £1.76m | £1.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.67m | £1.46m | £1.59m | £1.51m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £814.51k | £908.11k | £1.37m | £841.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £119.39k | £94.28k | £102.89k | £88.76k | £113.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £127.44k | £139.07k | £148.50k | £195.17k | £163.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.00k | £39.26k | £26.79k | £20.62k | £22.91k | |
|
Incwm - Arall | £55.89k | £87.81k | £66.15k | £91.64k | £95.48k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £569.64k | £272.50k | £298.79k | £737.19k | £275.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.15m | £912.76k | £1.01m | £969.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £464.28k | £529.61k | £544.92k | £583.38k | £539.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.73k | £22.89k | £21.57k | £20.02k | £24.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £309.00k | £405.24k | £254.02k | £259.67k | £175.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.66k | £11.80k | £10.06k | £10.06k | £10.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.