Hanes ariannol THE TAMARITANS THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 274244
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.34k | £16.81k | £20.62k | £14.93k | £17.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.96k | £16.32k | £19.58k | £16.23k | £16.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.