Hanes ariannol PORTSMOUTH YOUTH ACTIVITIES COMMITTEE
Rhif yr elusen: 274425
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £556.59k | £543.96k | £586.62k | £650.08k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £522.70k | £536.91k | £538.01k | £674.40k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.20k | £8.00k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.38k | £18.60k | £9.72k | £9.76k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £235.95k | £235.07k | £258.71k | £253.81k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £288.67k | £289.21k | £317.54k | £386.42k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £595 | £1.09k | £649 | £89 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £340.65k | £333.29k | £331.28k | £403.37k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £271.03k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.32k | £1.38k | £1.44k | £1.57k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.