Dogfen lywodraethu PORTESBERY PARTNERSHIPS
Rhif yr elusen: 274437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (33 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/07/1977 AS AMENDED ON 16/03/1993 AS AMENDED ON 15/03/1994 AS AMENDED ON 17/10/1995 AS AMENDED ON 14/10/1997 AS AMENDED ON 16/09/2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL AUTHORITY)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.