Dogfen lywodraethu UNIVERSITY ASSOCIATION FOR CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES
Rhif yr elusen: 274470
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07/01/1975 AS AMENDED ON 06/01/1997 AS AMENDED ON 07/01/1999 AS AMENDED ON 04/09/2001 AS AMENDED ON 02/09/2002 AS AMENDED ON 04/09/2007 AS AMENDED ON 01/09/2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT TEACHING AND RESEARCH IN CONTEMPORARY EUROPEAN STUDIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.