Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau CITY AND GUILDS INTERNATIONAL LIMITED
Rhif yr elusen: 312832-6
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/03/1985
AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/06/1985
AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/07/1985
AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/10/1993
NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 05/04/2011
AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/02/2014
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN PARTICULAR TO CO-OPERATE WITH AND SUPPORT THE EDUCATIONAL OBJECTS AND ACTIVITIES OF THE CITY AND GUILDS OF LONDON INSTITUTE AND ANY OTHER QUALIFYING CHARITY WHICH MAY HOLD SHARES IN THE COMPANY
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 08 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- SIR ISAAC PITMAN LIMITED (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.