ymddiriedolwyr THE GLOUCESTERSHIRE ROYAL HOSPITAL INTENSIVE CARE UNIT CHARITY
Rhif yr elusen: 275004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW WILLIAM EWART-JAMES | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Matthew Chester | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH YOUNGE | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Dr Marcin Pachucki | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Andrew Brookes | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
HELEN PATRICIA KELLY | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
ANDREW CHARLES FOO | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
David Mcteer | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
JULIE BIGNONE | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||
Dr GERAINT FULLER | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER JAMES ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID FITZGERALD HEWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA JAYNE OFFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.