ymddiriedolwyr THE TREHANE TRUST
Rhif yr elusen: 275137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Allen | Cadeirydd | 01 February 2016 |
|
|
||||
Professor Liam Sinclair | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
James Trehane | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Johnny Alvis | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Karen Wright | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Andrew James Richardson | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Anthony Evans | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Sandy Wilkie MBE | Ymddiriedolwr | 07 July 2016 |
|
|
||||
TIM DOWNES | Ymddiriedolwr | 06 May 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.