Dogfen lywodraethu FRIENDS OF NORWICH SCHOOL
Rhif yr elusen: 275155
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/01/1978 AS AMENDED ON 02/03/1979 AS AMENDED ON 12/12/1988 AS AMENDED ON 09/12/1991 AS AMENDED ON 29/11/1993 AS AMENDED ON 01/12/1997 AS AMENDED ON 06/12/1999 AS AMENDED ON 18/11/2009 AS AMENDED ON 12/12/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT NORWICH SCHOOL (PREVIOUSLY KING EDWARD THE SIXTH GRAMMAR SCHOOL, NORWICH).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORWICH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.