ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS MILTON KEYNES AND NORTH BUCKINGHAMSHIRE BRANCH
Rhif yr elusen: 275415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric RBF Vogel | Cadeirydd | 29 April 2024 |
|
|
||||
Amy Bull | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Jayne Alison Barclay | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Birthe Mortensen | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Rachel Lucy Tayler | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Emma Jane Hargreaves | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Sally Jane Wooding | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
SALLY JESSOP | Ymddiriedolwr | 03 February 2013 |
|
|
||||
JUDITH IVY ELIZABETH RICHMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.