Dogfen lywodraethu ODYSSEY TRUST UK
Rhif yr elusen: 275872
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH MAY 1978 AS AMENDED 28TH SEPTEMBER 2001 AND DECEMBER 10TH 2002 AS AMENDED 7TH DECEMBER 2004 AS AMENDED 21 MARCH 2006 AS AMENDED 27 JUNE 2007.
Gwrthrychau elusennol
1. TREATMENT AND CARE OF THOSE SUFFERING FROM DEPENDENCE UPON OR ADDICTION TO DRUGS. 2. THE REHABILITATION OF THOSE RELIEVED FROM DEPENDENCE UPON OR ADDICTION TO DRUGS. 3. THE PRESERVATION AND SAFEGUARDING OF THE HEALTH OF PERSONS DEPENDENT ON DRUGS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ISLINGTON AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.