Dogfen lywodraethu MAIDSTONE AREA ARCHAEOLOGICAL GROUP
Rhif yr elusen: 275899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED APRIL 1977 AND AMENDED 26TH APRIL 1978 AND 20TH APRIL 2001. as amended on 09 Nov 2018 as amended on 10 May 2019 as amended on 10 May 2019 as amended on 13 May 2022
Gwrthrychau elusennol
THE GROUP, WORKING IN ASSOCIATION WITH MAIDSTONE MUSEUM, SHALL PROMOTE THE STUDY OF ARCHAEOLOGY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, CO-ORDINATE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN THE MAIDSTONE AREA AND PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MAIDSTONE AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.