Hanes ariannol Seven Dials Playhouse Limited
Rhif yr elusen: 275934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £688.40k | £822.59k | £687.58k | £686.07k | £417.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £768.65k | £790.72k | £755.94k | £452.99k | £701.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £344.56k | £225.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £53.32k | £73.73k | £31.31k | £407.54k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £395.77k | £501.85k | £512.97k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £239.31k | £247.00k | £143.30k | £99.59k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £178.95k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £34.00k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £643.90k | £786.58k | £752.35k | £452.99k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.74k | £4.14k | £3.59k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.