ymddiriedolwyr MEADOW NURSERY SCHOOL PARENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 275966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Guyot | Cadeirydd | 21 November 2022 |
|
|
||||
Stacey Ann Richardson | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Kim Edmunds | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Suzanne King | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Amy Peacock | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Samantha Helen Foster-Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Sarah Booth | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Charlotte May | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Vesna Osmanagic | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Annette Laura Medhurst | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|
||||
WENDY HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.