Dogfen lywodraethu BRITISH ASSOCIATION FOR IMMEDIATE CARE
Rhif yr elusen: 276054
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 3RD JUNE 1978 AS AMENDED 29TH SEPTEMBER 1979, 18 SEPTEMBER 1993, 3 OCTOBER 1998 AND 8 JANUARY 2005 as amended on 14 Oct 2016
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING INJURY OR ILLNESS BY THE PROVISION OF IMMEDIATE MEDICAL CARE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.