ymddiriedolwyr THE ROSE ROAD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 276172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Gomer | Cadeirydd | 29 October 2019 |
|
|||||
Emma Hurst | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Anne Provan | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Christopher David Sirl | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Sheila Stoke White | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Paul Best | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Samantha Clough | Ymddiriedolwr | 29 October 2019 |
|
|
||||
JANE LYON MARIS | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|
||||
CON ATTRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.