Hanes ariannol BRENT LODGE BIRD AND WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 276179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £626.45k | £1.01m | £1.08m | £829.09k | £821.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.34k | £538.26k | £585.41k | £626.67k | £675.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £75.26k | £104.48k | £2.00k | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £363.91k | £776.18k | £829.84k | £486.25k | £483.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £261.88k | £234.55k | £246.04k | £339.55k | £331.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £654 | £1.79k | £1.35k | £3.29k | £6.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £240.71k | £515.20k | £530.81k | £246.12k | £255.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £303.47k | £345.29k | £357.06k | £380.92k | £408.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £177.87k | £192.97k | £228.35k | £245.75k | £266.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.62k | £10.43k | £11.22k | £7.62k | £6.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.