Hanes ariannol GABLEHOLT LIMITED
Rhif yr elusen: 276250
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £877.42k | £645.35k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.94k | £22.14m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.28k | £18.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £784.17k | £626.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £75.97k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £242.29k | £21.88m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £256.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.80k | £12.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £242.29k | £21.87m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £248.31k | £256.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £547 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.