Hanes ariannol D J W JACKSON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 276300
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/06/2009 | 23/06/2010 | 23/06/2011 | 23/06/2012 | 26/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.24k | £7.15k | £47 | £104.15k | £16.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.16k | £14.48k | £11.01k | £34.70k | £3.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.