Dogfen lywodraethu LONDON PRO ARTE CHOIR
Rhif yr elusen: 276361
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 28TH APRIL 1978 AS AMENDED 4TH MARCH 1982, 18 JANUARY 1996, 24 FEBRUARY 2005 AND 26 JANUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE CHOIR IN MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF LONDON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.