Hanes ariannol THE ALDINGBOURNE TRUST
Rhif yr elusen: 276484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.15m | £7.15m | £7.22m | £7.41m | £8.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.38m | £7.03m | £6.63m | £6.77m | £8.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.26m | £4.42m | £4.23m | £4.46m | £4.73m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £697.90k | £208.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £827.83k | £201.96k | £984.65k | £516.45k | £292.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £644.89k | £979.39k | £333.37k | £689.65k | £1.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.63m | £5.92m | £5.84m | £6.15m | £7.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.05k | £49.03k | £53.45k | £55.04k | £68.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.35m | £7.00m | £6.62m | £6.75m | £8.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.40k | £26.24k | £17.68k | £24.63k | £88.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £203.99k | £195.50k | £210.11k | £218.04k | £35.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.06k | £980 | £935 | £1.54k | £2.14k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £271.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.