ymddiriedolwyr 25TH BROMLEY (ST ANDREW'S) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 276569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Rupert Frederick Justice | Cadeirydd | 03 November 2021 |
|
|
||||
Ema Locker | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Bedden | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Laura Grace Hill | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Ian Leslie Randall | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Samuel Povey | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Laurie Stephen Gallagher | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Gary George Fuller | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Gary Avis | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
MARTIN BELLINGER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADAM PANIZZI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EMMA POVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.