ymddiriedolwyr PARHAM PARK LIMITED
Rhif yr elusen: 276673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY EMMA BARNARD | Cadeirydd |
|
||||||
James Edwin Tilney Cooper | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|||||
Nicola Tracey Eagle | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Mary Best | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
TIMOTHY AIDAN JOHN KNOX | Ymddiriedolwr | 16 March 2017 |
|
|||||
Robert Todd Longstaffe-Gowan | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN SCHOOLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.