ymddiriedolwyr THE CHURCH LADS' AND CHURCH GIRLS' BRIGADE
Rhif yr elusen: 276821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivia Stewart | Ymddiriedolwr | 05 February 2022 |
|
|
||||||||||
John Williams | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||||||||
Stephen Whitelegg | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||||||||
Alan Stewart | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||||||||
Janet Louise Redding | Ymddiriedolwr | 27 July 2019 |
|
|
||||||||||
Suzanne Manning | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||||||
Stephen Robert Manning | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||||||||
Nathan Robert Barrie Storm | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||||||||
Joan Poppy Couzens | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||||||||
Lionel Burdett | Ymddiriedolwr | 09 February 2019 |
|
|
||||||||||
Rev Alexander Christopher Nolan Buckley | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|||||||||||
James Layfield-Carroll | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||||||||
Alan Carter | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||||||||
MELVYN LOCKHART | Ymddiriedolwr | 23 November 2013 |
|
|
||||||||||
THOMAS RINGLAND | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
||||||||||
ANDREW HAYDAY | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
||||||||||
RICHIE CLARKE | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
||||||||||
JOHN EDWARD SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
GARETH JAMES CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARTYN BEDDER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DERICK JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JOHN CORBISHLEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.