Dogfen lywodraethu SOMBORNE AND DISTRICT SOCIETY
Rhif yr elusen: 276835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH AUGUST 1978 AND AMENDED 13TH OCTOBER 1978, 26TH OCTOBER 1978 AND 4TH OCTOBER 1979 AS AMENDED 31 MARCH 2004. as amended on 28 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT PARTICULAR IN RELATION TO ARCHAEOLOGY AND LOCAL HISTORY. 2. TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. 3.TO SECURE THE PRESERVATION PROTECTION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
KING'S SOMBORNE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.