Hanes ariannol THE LONDON VOLUNTARY SERVICE COUNCIL
Rhif yr elusen: 276886
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.20k | £894.94k | £1.88m | £890.27k | £827.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £847.85k | £765.92k | £1.93m | £1.03m | £902.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £455.66k | £381.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £107.40k | £109.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £595.42k | £222.86k | £155.25k | £81.11k | £157.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £204.46k | £658.31k | £1.71m | £808.45k | £669.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.32k | £1.85k | £1.05k | £712 | £368 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.92k | £12.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £831.38k | £665.82k | £1.91m | £937.68k | £838.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £64.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.47k | £19.47k | £14.78k | £12.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.