Hanes ariannol THE ROBERT AND LISA SAINSBURY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 276923
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | 05/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.44k | £793 | £2.50k | £393 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.12k | £10.71k | £1.93k | £1.67k | £573 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.