ymddiriedolwyr THE KING JOHNS HOUSE AND TUDOR COTTAGE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 276961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Arthur Barwick | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||||
Veronica Joan Munday | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||
Dr Mark Money | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||
Karen Valerie Wardley | Ymddiriedolwr | 07 December 2019 |
|
|
||||||
Stephen Ross Hemsley | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
|
||||||
Neil Roger Puttock | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||||
John Parker | Ymddiriedolwr | 27 May 2015 |
|
|
||||||
JUNE DIANE HARGREAVES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.