Dogfen lywodraethu THORNBURY CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 277013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/06/1974 AS AMENDED ON 21/05/1979 AS AMENDED ON 23/09/2013 AS AMENDED ON 19 SEP 2015 AS AMENDED ON 07 SEP 2020 AS AMENDED ON 06 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AN APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND ASSOCIATED ACTIVITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED IN PRACTICE THORNBURY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.