Hanes ariannol ST JOSEPH'S COLLEGE READING TRUST
Rhif yr elusen: 277077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.56m | £6.56m | £6.92m | £7.75m | £8.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.70m | £6.73m | £7.16m | £7.81m | £8.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.82k | £82.31k | £67.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.58k | £111.52k | £21.82k | £5.37k | £254.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.03m | £60.26k | £38.62k | £44.68k | £31.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.42m | £6.39m | £5.86m | £7.70m | £8.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £5.37k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £250 | £200 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £104.14k | £0 | £995.41k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £9.58k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.61m | £6.60m | £7.03m | £7.72m | £8.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.82k | £135.38k | £128.89k | £89.22k | £100.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £1.00k | £16.37k | £28.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.74k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.