Hanes ariannol BRITISH BALLET ORGANIZATION LIMITED
Rhif yr elusen: 277177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.19m | £845.08k | £998.44k | £925.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37m | £1.42m | £998.26k | £1.08m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £85.22k | £167.55k | £9.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.67k | £8.53k | £150.61k | £167.55k | £9.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £204.20k | £135.68k | £134.67k | £194.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £880.54k | £977.86k | £558.32k | £696.22k | £720.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £251 | £105 | £469 | £1 | £11 | |
|
Incwm - Arall | £187.45k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.67k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £1.40m | £996.50k | £1.07m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £8.42k | £4.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.89k | £57.69k | £0 | £4.38k | £3.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £14.45k | £1.76k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.