Dogfen lywodraethu DOMESTIC BUILDINGS RESEARCH GROUP (SURREY)
Rhif yr elusen: 277231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST JULY 1977 AND AS AMENDED 11TH DECEMBER 1978, 15TH APRIL 1981,19TH APRIL 1986 AND 29 NOVEMBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE STUDY OF TRADITIONAL DOMESTIC ARCHITECTURE, PRIMARILY AND IN AROUND SURREY: FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, BY RECORDING AND COMPARISON OF SUITABLE BUILDINGS OR HISTORIC INTEREST, AND BY SUCH OTHER STUDIES AS MAY CONTRIBUTE TO THE PUBLIC KNOWLEDGE OF SUCH BUILDINGS AND TO THEIR RELATIONSHIP TO THE SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY OF THEIR TIMES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.