Hanes ariannol THE CAMELIA BOTNAR FOUNDATION
Rhif yr elusen: 277275
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.93m | £3.02m | £3.36m | £3.54m | £3.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78m | £2.89m | £2.92m | £3.31m | £3.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.13k | £1.26k | £1.42k | £1.50k | £236.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £642.41k | £707.34k | £753.15k | £901.64k | £900.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £70.27k | £56.77k | £291.35k | £55.89k | £36.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.22m | £2.25m | £2.31m | £2.58m | £2.35m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £236.37k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.19m | £2.32m | £2.33m | £2.44m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £590.38k | £562.02k | £582.97k | £868.21k | £865.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.17k | £14.18k | £11.40k | £11.40k | £18.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £78.21k | £128.96k | £0 | £20.00k | £276.81k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £88.14k | £15.35k | £88 | £383.52k | £288.63k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.