Hanes ariannol THE RIO CENTRE (DALSTON) LIMITED
Rhif yr elusen: 277415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £885.02k | £971.54k | £553.78k | £1.03m | £936.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £878.92k | £966.12k | £597.36k | £935.26k | £967.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £22.21k | N/A | £41.52k | £34.82k | £11.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £89.39k | £69.47k | £182.46k | £59.62k | £23.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £795.59k | £897.53k | £156.67k | £853.36k | £851.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42 | £24 | £35 | £14 | £537 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.51k | £214.62k | £115.99k | £60.32k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £569.88k | £622.21k | £515.52k | £661.45k | £742.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £309.04k | £343.91k | £81.85k | £273.81k | £225.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.39k | £9.40k | £3.81k | £4.80k | £4.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.