ymddiriedolwyr ASSOCIATION FOR INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY
Rhif yr elusen: 277511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Foreman | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|||||
Juan Manuel Cano Sanchiz | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Euan Humphreys | Ymddiriedolwr | 03 September 2023 |
|
|
||||
Richard Vernon | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Otis Roger Gilbert | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Spencer Gavin Smith | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Wallis | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Zoe Arthurs | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Dr Ian West | Ymddiriedolwr | 02 September 2018 |
|
|||||
KEITH FALCONER | Ymddiriedolwr | 02 September 2018 |
|
|
||||
JOHN JONES | Ymddiriedolwr | 25 August 2013 |
|
|
||||
DAVID ALAN DE HAAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.