ymddiriedolwyr THE NORMAN FAMILY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 277616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Christopher Davis | Cadeirydd | 26 June 2018 |
|
|
||||
Brian Eastwood | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Fiona Ross | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
John Bain | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Stephen Green | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||
Liz Low | Ymddiriedolwr | 14 September 2018 |
|
|
||||
Cathy Houghton | Ymddiriedolwr | 01 September 2001 |
|
|
||||
SARAH GILLINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.