Hanes ariannol THE TITSEY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 277943
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £774.03k | £365.00k | £138.83k | £198.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £954.97k | £1.01m | £37.59k | £311.28k | £366.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.18k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £548.92k | £475.96k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £620.29k | £298.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £888.50k | £943.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.10k | £23.69k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.60k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.37k | £43.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.