Hanes ariannol THE FRANCES AND AUGUSTUS NEWMAN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 277964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £595.53k | £616.77k | £616.74k | £611.80k | £592.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £279.12k | £583.90k | £646.37k | £346.76k | £699.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £593.22k | £612.19k | £616.74k | £611.80k | £592.75k | |
|
Incwm - Arall | £2.31k | £4.58k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £204.93k | £508.09k | £568.35k | £260.12k | £617.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.19k | £75.81k | £78.03k | £86.65k | £82.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.42k | £25.56k | £22.35k | £23.91k | £25.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £168.51k | £466.63k | £529.78k | £218.72k | £573.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £74.09k | £75.72k | £77.92k | £86.53k | £81.99k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.