Hanes ariannol THE HAMPTON WICK AND SOUTH TEDDINGTON OLD PEOPLE'S WELFARE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 278059
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.76k | £7.30k | £5.53k | £4.86k | £4.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.75k | £6.08k | £6.08k | £4.64k | £3.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.