Hanes ariannol The Leathersellers' Foundation
Rhif yr elusen: 278072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £2.03m | £1.66m | £1.94m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.63m | £3.87m | £3.73m | £3.87m | £3.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £114.00k | £263.00k | £172.00k | £264.00k | £206.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.98m | £1.77m | £1.49m | £1.67m | £1.45m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.44m | £3.46m | £3.29m | £3.66m | £3.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £193.00k | £403.00k | £447.00k | £208.00k | £256.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.00k | £11.00k | £11.00k | £12.00k | £16.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.02m | £3.23m | £3.02m | £3.05m | £2.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £193.00k | £165.00k | £193.00k | £208.00k | £256.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.